Dogfen lywodraethu Forest School, London
Rhif yr elusen: 312677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 FEBRUARY 1947 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 2 JULY 1964 AND 17 OCTOBER 1986 as amended on 04 Jan 2022 as amended on 30 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND IN CONNECTION THEREWITH TO ESTABLISH AND PROVIDE, CONDUCT, CARRY ON, ACQUIRE AND DEVELOP IN THE UNITED KINGDOM ANY BOARDING OR DAY SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.