Hanes ariannol THE ROYAL COLLEGE OF ORGANISTS
Rhif yr elusen: 312847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £489.53k | £553.77k | £670.97k | £426.15k | £472.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £549.59k | £563.90k | £501.13k | £554.78k | £657.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £157.22k | £325.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £289.93k | £249.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £1.22k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £107.83k | £95.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £111.81k | £218.32k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £513.99k | £452.56k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £49.91k | £48.56k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.50k | £12.19k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £13.55k | £16.76k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.