Hanes ariannol BOOKTRUST
Rhif yr elusen: 313343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.56m | £9.99m | £10.39m | £11.07m | £11.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.34m | £10.34m | £10.22m | £11.55m | £13.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.11m | £1.10m | £961.76k | £861.11k | £957.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.60m | £6.59m | £6.66m | £6.64m | £6.97m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £977.54k | £1.24m | £1.78m | £1.76m | £1.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £30.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.55m | £8.70m | £8.59m | £9.27m | £9.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.35k | £31.71k | £22.55k | £13.92k | £29.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £12.75k | £4.52k | £22.58k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.85k | £1.17k | £89.81k | £100 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.60m | £9.44m | £9.39m | £10.69m | £12.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £733.76k | £897.53k | £821.09k | £862.70k | £984.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.28k | £46.58k | £37.42k | £69.42k | £52.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.04k | £42.08k | £34.88k | £64.04k | £42.21k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £5.53k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.