ymddiriedolwyr KENNETH COPELAND MINISTRIES
Rhif yr elusen: 326392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PHILIP ANTHONY SHEARD BA | Cadeirydd | 31 January 1988 |
|
|||||
Miranda Vuyiswa Eyles | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Sacha Mitchell | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
ROBERT HOWELLS | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|||||
LEONA ASAH BOATENG BA ACA CTA | Ymddiriedolwr | 08 December 2004 |
|
|
||||
BARRY TUBBS | Ymddiriedolwr | 21 August 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.