ymddiriedolwyr THE FORBES CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 326476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bimal Kumar Saurabhkumar Patel | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|
||||
Julie Riley | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Claire Rintoul | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Nigel Jeremy Doggett | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|||||
Mark Christopher Morris FCA | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
HELEN LOUISE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
||||
Patrick Martin Wallace | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Ian Richards Johnson BA FCA | Ymddiriedolwr | 16 November 2003 |
|
|||||
JOHN MAXWELL WAITE | Ymddiriedolwr | 16 November 2000 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.