Hanes ariannol PUBLIC ARTS
Rhif yr elusen: 327415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.43k | £364.02k | £298.55k | £300.47k | £241.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.27k | £360.82k | £275.03k | £294.93k | £243.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £54.97k | N/A | £128.89k | £233.84k | £186.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.