Hanes ariannol THE IRELAND FUND OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 327889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £784.40k | £599.48k | £723.54k | £723.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £720.49k | £654.22k | £595.47k | £792.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.32k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £905.42k | £519.35k | £560.89k | £505.54k | £450.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £262.46k | £264.81k | £38.57k | £218.00k | £272.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £561 | £235 | £17 | £6 | £185 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £472.59k | £528.29k | £449.74k | £531.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £270.91k | £247.90k | £125.94k | £145.74k | £261.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.31k | £16.28k | £5.04k | £0 | £264 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.09m | £456.31k | £523.25k | £0 | £525.54k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.