ymddiriedolwyr MIND THE GAP
Rhif yr elusen: 328476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY WHALEY | Cadeirydd | 10 January 1997 |
|
|
||||
Joshua Robert Coulthard | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Khola Mir | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Shazia Khadim | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|||||
Emma Gee | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
JoAnna Haines | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
Linda Ann Jones | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
||||
LYNNE CARTER | Ymddiriedolwr | 04 February 2011 |
|
|
||||
RUTH MASON | Ymddiriedolwr | 19 January 1996 |
|
|
||||
RODGER WALKER | Ymddiriedolwr | 01 October 1992 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.