Dogfen lywodraethu HOMELESS ACTION
Rhif yr elusen: 1063208
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/05/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/12/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/2011 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 01/12/2011 AS AMENDED ON 11 JUN 2021 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION TO PERSONS IN NEED AND IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.