ymddiriedolwyr ENFORD READING ROOM AND PARISH HALL
Rhif yr elusen: 1075087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Cliffe-Roberts | Cadeirydd | 28 November 2017 |
|
|
||||
Lynn Tilley | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Steve Todd | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Theresa Horsey | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Emma Lucinda Nutt | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|||||
David Spencer | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|||||
Jane Young | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|||||
Bruce Waight | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Mark Hiskett | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Richard Roberts | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.