Hanes ariannol THE TRUSTHOUSE CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1063945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £942.00k | £1.49m | £1.45m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.60m | £3.42m | £2.91m | £3.79m | £3.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.04m | £942.00k | £1.49m | £1.45m | £1.51m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.67m | £2.77m | £2.43m | £3.27m | £2.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £925.00k | £644.00k | £483.00k | £519.00k | £463.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.00k | £70.00k | £41.00k | £45.00k | £46.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.64m | £2.48m | £2.17m | £3.00m | £2.60m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £296.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.