Hanes ariannol THE COPPED HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1065569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £305.15k | £385.60k | £739.99k | £609.25k | £654.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.31k | £198.97k | £191.73k | £276.75k | £366.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £661.58k | £499.35k | £518.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £58.16k | £72.22k | £76.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £20.14k | £36.02k | £56.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £114.25k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £1.67k | £3.12k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £109 | £0 | £3.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £506.72k | £322.38k | £397.89k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £186.31k | £268.45k | £355.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £5.42k | £8.30k | £11.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £37.14k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.