Hanes ariannol LOUISE REITH CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1069018
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £892 | £912 | £681 | £747 | £561 | |
|
Cyfanswm gwariant | £869 | £633 | £436 | £783 | £1.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.