Hanes ariannol CALDERDALE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1065417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £509.32k | £674.36k | £753.41k | £674.62k | £740.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £491.04k | £615.49k | £646.33k | £628.65k | £598.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £305.91k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £287.45k | £14.06k | £324.52k | £295.00k | £295.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.21k | £366.88k | £1.64k | £378.22k | £423.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £487.80k | £305.91k | £751.37k | £296.15k | £313.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £950 | £1.07k | £132 | £58 | £3.72k | |
|
Incwm - Arall | £5.36k | £500 | £274 | £198 | £319 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £491.04k | £615.49k | £646.33k | £628.65k | £598.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £54.61k | £57.07k | £58.33k | £64.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.