Hanes ariannol PETERBOROUGH CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1068198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £783.29k | £650.55k | £688.53k | £360.89k | £501.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £755.15k | £669.02k | £595.95k | £503.18k | £351.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £449.88k | N/A | N/A | £359.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £581.42k | N/A | £410.58k | £151.54k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £250 | £447 | £38.99k | N/A | £500 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.45k | £1.82k | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £763.98k | £635.04k | £648.20k | N/A | £499.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £945 | £1.15k | £138 | N/A | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | £15.67k | £12.10k | £1.20k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £755.15k | £669.02k | £595.95k | N/A | £351.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.11k | £0 | £13.32k | N/A | £13.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.