ymddiriedolwyr PETERBOROUGH CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1068198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Lynne Caley | Cadeirydd | 17 September 2018 |
|
|||||
Michael Corker | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Livia Thomas | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
RATILAL JOSHI | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|||||
Anna Maria Lee | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Shu Yuan | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
KEVIN GUTTERIDGE | Ymddiriedolwr | 24 May 2012 |
|
|
||||
DEREK MICHAEL RISK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRIS ASH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.