Hanes ariannol EMMAUS SOUTH LAMBETH COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1069610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20m | £2.39m | £1.81m | £1.84m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55m | £1.61m | £1.65m | £1.88m | £2.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £406.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £64.65k | £137.02k | £107 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £749.80k | £902.26k | £345.86k | £276.42k | £108.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.45m | £1.42m | £1.32m | £1.56m | £1.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £663 | £2.46k | £2.36k | £1.78k | £7.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £64.65k | £137.02k | £107 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £345.86k | £276.42k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.55m | £1.61m | £1.65m | £1.88m | £2.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.73k | £0 | £0 | £35.31k | £50.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.