ymddiriedolwyr GRANGE PARK OPERA
Rhif yr elusen: 1068046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON FREAKLEY | Cadeirydd | 28 May 2014 |
|
|
||||||||
George Meagher | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|||||||||
James Wynne Evans | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||||||
Hilary Jane Cowan | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||||||
Keith Frederick Charles Weed | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||||||
David Andrew Kershaw | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||||||
Sue Butcher | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||||||
DAME VIVIEN DUFFIELD DBE | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|||||||||
SIR DAVID DAVIES | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||||||
Tony Bugg | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||||||
JOANNA BARLOW | Ymddiriedolwr | 07 December 2012 |
|
|
||||||||
IAIN NORMAN BURNSIDE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.