Hanes ariannol EMMAUS GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1067483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.11m | £831.86k | £939.56k | £913.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £987.59k | £891.25k | £796.37k | £747.22k | £760.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £118.19k | £137.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £97.50k | £274.39k | £292.52k | £252.70k | £61.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £878.87k | £619.97k | £392.11k | £585.98k | £731.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £90.22k | £106.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £202.50k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.15k | £2.99k | £2.55k | £9.69k | £14.58k | |
|
Incwm - Arall | £187.13k | £216.23k | £144.69k | £971 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.93k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £987.59k | £891.25k | £796.37k | £747.22k | £760.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.28k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.