Hanes ariannol THE BRITISH DEER SOCIETY
Rhif yr elusen: 1069663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £809.79k | £612.17k | £737.78k | £783.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £770.85k | £865.19k | £727.19k | £704.11k | £804.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £699.11k | £434.25k | £398.25k | £454.54k | £372.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £187.32k | £174.35k | £117.53k | £65.09k | £62.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £169.95k | £190.33k | £83.75k | £204.57k | £330.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.98k | £10.86k | £12.65k | £13.58k | £17.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £67.09k | £1.95k | £39.38k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £587.99k | £564.93k | £463.94k | £480.65k | £482.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £182.86k | £300.27k | £263.25k | £223.47k | £321.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.60k | £15.70k | £5.68k | £13.27k | £11.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.