Hanes ariannol CARE FOR CHILDREN
Rhif yr elusen: 1072199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.24m | £2.06m | £1.15m | £1.47m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17m | £1.91m | £1.34m | £1.37m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £80.56k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.24m | £2.06m | £1.12m | £1.38m | £1.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £465 | £590 | £912 | £38 | £136 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £27.43k | £87.65k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.94m | £1.63m | £1.20m | £1.24m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £230.42k | £283.52k | £143.39k | £136.68k | £248.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.97k | £42.13k | £50.40k | £36.49k | £39.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.