Hanes ariannol THE OXFORD CENTRE FOR HINDU STUDIES
Rhif yr elusen: 1074458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £674.13k | £413.46k | £780.14k | £611.37k | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £502.60k | £541.93k | £589.56k | £507.72k | £612.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.92k | £107.76k | £40.02k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £467.93k | N/A | £295.91k | £340.47k | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £205.31k | N/A | £306.66k | £222.16k | £159.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £885 | N/A | £69.81k | £8.72k | £2.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £107.76k | £40.02k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £265.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £502.60k | N/A | £589.56k | £507.72k | £612.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.91k | N/A | £59.15k | £30.57k | £27.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.