Hanes ariannol WORLD HARVEST (UK)
Rhif yr elusen: 1071929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £632.33k | £711.05k | £750.61k | £649.65k | £764.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £601.32k | £665.25k | £637.92k | £661.17k | £698.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £132.87k | £114.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £206.36k | £309.56k | £307.47k | £167.08k | £270.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £203.28k | £192.27k | £145.66k | £174.10k | £41.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £221.69k | £207.37k | £163.51k | £193.10k | £450.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £996 | £1.85k | £133.97k | £115.37k | £1.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £419.39k | £484.24k | £448.79k | £482.42k | £698.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £181.14k | £179.54k | £188.40k | £178.22k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £33.50k | £38.75k | £53.15k | £56.24k | £47.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £796 | £1.47k | £732 | £536 | £810 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.