ymddiriedolwyr BELL VIEW (BELFORD)
Rhif yr elusen: 1075896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin McMahon | Cadeirydd | 17 January 2022 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Cowley | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|||||
Helen Barbara Henderson | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Dr Shirley Anne Tinnion | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Rev Louise Margaret Taylor-Kenyon | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|||||
Guy Renner-Thompson | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|||||
Margaret Todd | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||
Eileen Duncan | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KATHLEEN MARY WILLIAMSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr EMMA CHRISTINA MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.