Hanes ariannol THE BRAINWAVE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1073238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.02m | £2.39m | £2.28m | £1.87m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.93m | £2.88m | £2.22m | £1.80m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £666.42k | £347.73k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.53m | £1.01m | £1.57m | £1.05m | £975.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.30m | £1.21m | £396.26k | £571.94k | £865.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £188.50k | £164.85k | £90.33k | £101.20k | £130.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £632 | £4.59k | £309 | £101 | £307 | |
|
Incwm - Arall | £1.02k | £1.03k | £224.70k | £143.07k | £3.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £199.31k | £2.77k | £1.74k | £1.20k | £11.88k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.27m | £971.64k | £737.29k | £762.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.69m | £1.61m | £1.25m | £305.11k | £374.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £107.84k | £22.01k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £753.45k | £816.19k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.