ymddiriedolwyr CARE FOR VETERANS
Rhif yr elusen: 1072334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gareth Williams | Cadeirydd | 20 February 2019 |
|
|||||
Roderick Arthur Scott | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Anna Harrison | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Dawn Hart | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Georgina Crowhurst | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Richard Andrew | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Dr Timothy John Charles Fooks | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
John Bruce Hunter McKee | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Michael Leonard Richard Jones | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Colonel John Robert Charles Saville | Ymddiriedolwr | 24 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.