Hanes ariannol ENGLISH HOLDINGS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1085811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £944.03k | £2.18m | £1.55m | £1.98m | £1.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £944.49k | £2.07m | £1.52m | £1.22m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £944.03k | £834.69k | £678.40k | £454.41k | £297.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.35m | £876.33k | £673.37k | £727.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £850.00k | £550.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £944.49k | £927.86k | £619.49k | £624.00k | £662.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £1.14m | £904.72k | £594.45k | £626.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.80k | £12.18k | £12.00k | £6.00k | £8.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £942.60k | £915.40k | £607.49k | £617.99k | £653.82k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.14m | £904.72k | £594.45k | £626.55k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.