ymddiriedolwyr KNUTSFORD HERITAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 1076917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER GORDON HENRETTY | Cadeirydd | 16 January 2014 |
|
|||||||
Vivien Langford Hainsworth | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||||
Janet McCappin | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||||
Janet Anne Nicholson | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|||||||
Rick Dallimore | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Dr SIMON JOHN HARRIS BA PhD | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|||||||
Valerie Elaine Bryant | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.