Hanes ariannol WINCANTON COMMUNITY VENTURE
Rhif yr elusen: 1080719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £607.95k | £595.96k | £670.21k | £808.82k | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £470.31k | £568.55k | £548.09k | £700.04k | £891.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £98.09k | £225.62k | £346.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.00k | £22.00k | £129.04k | £32.40k | £31.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £203.75k | £139.85k | £137.14k | £142.21k | £751.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £215.27k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £174.61k | £454.04k | £532.56k | £267.65k | £299.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £518 | £2.07k | £511 | £257 | £4.93k | |
|
Incwm - Arall | £13.80k | £0 | £0 | £398.70k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £144.83k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £462.52k | £566.62k | £546.98k | £692.27k | £889.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.79k | £1.93k | £1.11k | £7.77k | £1.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £529 | £820 | £3.00k | £3.00k | £13.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.