Hanes ariannol THE ROYAL NAVY AND ROYAL MARINES CHILDREN'S FUND
Rhif yr elusen: 1075015
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.14m | £1.36m | £1.27m | £1.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.96m | £1.06m | £1.52m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £976.03k | £794.87k | £1.01m | £924.43k | £1.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £68.79k | £0 | £0 | £26.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £47.84k | £36.52k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £338.25k | £279.20k | £296.90k | £309.88k | £376.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.33k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £1.26m | £897.92k | £1.34m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.39k | £32.51k | £34.55k | £45.32k | £38.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £40.34k | £47.29k | £43.46k | £39.69k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £48.38k | £75.42k | £79.40k | £64.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.