Hanes ariannol CHAILEY HERITAGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1075837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.64m | £12.72m | £13.10m | £14.24m | £15.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.62m | £13.28m | £13.74m | £14.24m | £15.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.43m | £6.65m | £7.00m | £13.00m | £13.41m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.04m | £1.22m | £1.21m | £1.13m | £995.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.52m | £921.00k | £825.00k | £993.00k | £862.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.98m | £11.72m | £12.19m | £13.14m | £14.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £131.00k | £77.00k | £87.00k | £100.00k | £97.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.00k | £3.00k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £176.00k | £225.00k | £124.00k | £138.00k | £9.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.40m | £13.06m | £13.56m | £14.04m | £15.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £212.00k | £226.00k | £172.00k | £205.00k | £242.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.00k | £24.00k | £20.00k | £21.00k | £22.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.