ymddiriedolwyr THE ARBORY TRUST
Rhif yr elusen: 1079635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alex Hughes | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||
Paul Lawson Evans | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Francis Burkitt | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Deryn Coe | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||
John Boocock | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
HOWARD JOHN DELLER | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|
||||
RICHARD PEMBERTON | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|||||
Judith Pearson | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|||||
Dr GARETH JOHN THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REVD PETER OWEN-JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.