Hanes ariannol ISLAMIC AID
Rhif yr elusen: 1078489
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.20m | £3.79m | £4.37m | £4.31m | £4.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.80m | £4.94m | £1.73m | £2.39m | £5.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.71m | £3.20m | £3.04m | £3.26m | £3.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.91k | £63.64k | £1.66k | £2.25k | £150 | |
|
Incwm - Arall | £423.08k | £524.61k | £1.32m | £1.05m | £984.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.51m | £4.71m | £1.37m | £1.97m | £4.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £202.88k | £162.07k | £265.09k | £276.83k | £593.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £27.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £81.01k | £71.07k | £100.92k | £147.70k | £197.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.