Hanes ariannol THE DONALD AND WINIFRED C RICHARDSON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1098652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/04/2019 | 15/04/2020 | 15/04/2021 | 15/04/2022 | 15/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.74k | £5.63k | £2.10k | £3.09k | £5.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.84k | £6.62k | £8.14k | £1.26k | £56.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.