ymddiriedolwyr THE IRISH DRAUGHT HORSE SOCIETY (GREAT BRITAIN)
Rhif yr elusen: 1080522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WILLIAM NOBLETT | Cadeirydd | 13 July 2013 |
|
|
||||
Bruce Langley Mckim | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||
Kerrilee Wilson | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Susan Diane Benson | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Ann Margaret Western | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeh Helena Davies | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Heather Julia Glendenning | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Alun Lloyd Davies | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||
JULIE CORNTHWAITE | Ymddiriedolwr | 16 April 2017 |
|
|
||||
NIGEL WAKEFIELD | Ymddiriedolwr | 13 July 2013 |
|
|
||||
NORMA GRUBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY ELIZABETH MEYLER WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER MARGARET CHAPLIN MA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.