ymddiriedolwyr OUTSIDE EDGE THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1080948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Robertson | Cadeirydd | 01 July 2021 |
|
|
||||
Teresa Wirz | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Poppy Reindorp | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Michael Angus | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Phillipa Campbell | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Mary Ballard | Ymddiriedolwr | 03 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.