ymddiriedolwyr THE PERFORMING RIGHT SOCIETY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1080837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aitken | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
John Berchmans Minch | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
YolanDa Brown | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Christine Geissmar | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Michelle Escoffery | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Susannah Catherine Simons | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|||||
Chris Butler | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
MARK POOLE | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
CAROLINE NORBURY | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.