Hanes ariannol CHETWYND LITTLE TROOPERS NURSERY AND PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1079281
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.44k | £79.79k | £136.15k | £123.16k | £84.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.71k | £86.66k | £159.66k | £124.31k | £95.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £33.48k | £54.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £78.19k | £42.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.