Hanes ariannol SOUTH WEST LAKES TRUST
Rhif yr elusen: 1079966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.92m | £4.12m | £4.05m | £5.32m | £4.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.97m | £4.07m | £3.55m | £4.69m | £5.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £183.27k | £243.78k | £410.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.70k | £185.83k | £447.11k | £441.44k | £254.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.54k | £34.99k | £155.98k | £157.13k | £42.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.03m | £1.99m | £1.83m | £2.52m | £2.24m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.76m | £1.99m | £1.97m | £2.55m | £2.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.60k | £52.56k | £47.97k | £47.27k | £49.40k | |
|
Incwm - Arall | £47.25k | £47.25k | £47.25k | £47.25k | £122.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £55.73k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £2.07m | £1.92m | £2.63m | £2.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £151.35k | £90.31k | £1.63m | £2.06m | £2.48m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.03k | £30.43k | £138.16k | £11.93k | £74.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.38k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.94m | £1.91m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.