ymddiriedolwyr SOUTH WEST LAKES TRUST
Rhif yr elusen: 1079966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ALBERT THOMAS LEE OBE DL | Cadeirydd | 27 March 2014 |
|
|||||||||
Ashley Shopland | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||||
Dr Josephine Traill Thomson | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||||||
Daniel James | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||||||
Christopher Balch | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||||||
Ed Mitchell | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||||||
DINAH NICHOLS | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||||||
MONICA SUSAN READ | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||||||
MALCOLM BELL | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.