Dogfen lywodraethu THE KESWICK CONVENTION TRUST
Rhif yr elusen: 1083584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/01/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/05/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/10/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/12/2011 as amended on 17 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE UNITED KINGDOM AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ANY PART OF THE WORLD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.