Hanes ariannol RELATE NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1080334
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £274.99k | £306.27k | £169.46k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £280.12k | £288.95k | £173.33k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £71.31k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.