Hanes ariannol MRS IRIS NOREEN SETCHELL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1084274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/03/2019 | 13/03/2020 | 13/03/2021 | 13/03/2022 | 13/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.31k | £31.02k | £23.72k | £27.75k | £26.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.80k | £60.34k | £48.82k | £16.53k | £122.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.