ymddiriedolwyr THE ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1081009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sophie Joanne Allen | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Clive Alan Martland | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Rachel Sarah Prendergast | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Lady Susan Meredith Mayhew | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Richard Nicholas Daniel | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Richard Cryer | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Allyson Arnold | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Patrick Anthony Richard Aylmer | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Alison Benjamin | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Alastair Irvine | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Sarah-Jane Louise Davis | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
Graeme Craig | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.