Hanes ariannol ST. MARY'S CONVENT AND NURSING HOME (CHISWICK)
Rhif yr elusen: 1080751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.91m | £4.04m | £3.72m | £3.75m | £3.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.41m | £3.67m | £3.72m | £3.65m | £3.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £245.72k | £189.96k | £144.00k | £270.36k | £406.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £316.92k | £147.77k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £367.82k | £240.26k | £204.47k | £244.56k | £224.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.36m | £3.59m | £3.07m | £3.23m | £3.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £113.57k | £121.21k | £94.28k | £93.02k | £103.95k | |
|
Incwm - Arall | £61.19k | £86.34k | £347.19k | £179.52k | £39.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £25.00k | £0 | £68.50k | £71.06k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.40m | £3.66m | £3.71m | £3.64m | £3.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.92k | £8.11k | £7.99k | £8.78k | £7.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.80k | £11.16k | £11.52k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.92k | £8.11k | £0 | £8.78k | £7.96k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.