ymddiriedolwyr FOR CHILDREN & YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 1084286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Lister | Cadeirydd | 28 January 2020 |
|
|||||
Peter Broughton | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Dr Rosemary Gravell | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Sian Robertson | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Helen KENT | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Gary Peverley | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|||||
Nicholas Parker | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Anne-Marie HARDWICK | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
CLAIRE BARRITT-HAYES | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.