ymddiriedolwyr YMDDIRIEDOLAETH PENLLERGARE - THE PENLLERGARE TRUST
Rhif yr elusen: 1082128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANDA ELIZABETH WATKIN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Poppy Alice Brenchley Reynolds | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Karl Albert Napierella | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Raymond James Butt | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Dr Ciaran Joseph O'Brian | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
LEANNE HOWE | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
|
||||
BRIAN RICHARDS | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL CHILDS | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
PAUL BAKER | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|||||
HELEN THOMAS | Ymddiriedolwr | 04 May 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH WENDY FITZGERALD | Ymddiriedolwr | 03 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.