Hanes ariannol SCHOOL FOR SOCIAL ENTREPRENEURS
Rhif yr elusen: 1085465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.64m | £5.16m | £8.65m | £9.36m | £8.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.32m | £5.26m | £8.52m | £9.48m | £7.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.17k | £34.23k | £13.48k | £97.34k | £179.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £152.85k | £60.00k | £174.09k | £1.63m | £1.75m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £176.99k | £253.27k | £183.57k | £264.81k | £402.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £47.20k | £47.79k | £49.57k | £32.11k | £7.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.41m | £4.83m | £8.35m | £9.06m | £8.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.77k | £21.34k | £5.15k | £3.86k | £5.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £59.10k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.28m | £5.21m | £8.48m | £9.41m | £7.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.12k | £45.53k | £36.47k | £72.42k | £94.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.34k | £64.90k | £68.28k | £51.96k | £78.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £738.01k | £788.34k | £519.42k | £537.28k | £581.68k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.