Hanes ariannol DOMESTIC VIOLENCE SERVICES
Rhif yr elusen: 1085520
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £490.61k | £507.74k | £541.05k | £297.89k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £474.33k | £514.22k | £546.53k | £644.48k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £105.59k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £4.47k | £539.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £3.70k | £1.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £39 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £499.53k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £514.22k | £546.53k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.91k | £7.44k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.