Hanes ariannol BRIDGET'S TRUST
Rhif yr elusen: 1085621
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.33k | £30.00k | £26.98k | £30.28k | £34.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.84k | £18.94k | £14.66k | £28.44k | £11.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.